LES CURATEURS DE LA COUPE STANLEY
Lorsque Lord Stanley a fait don de la Coupe Stanley en 1893, il a aussi nommé des curateurs afin de prendre soin du précieux trophée. La principale responsabilité de ces curateurs est de voir au respect des règlements, à superviser les compétitions et à s’assurer que la Coupe Stanley est remise et retournée comme il se doit. Lorsque l’un des curateurs décide de se retirer ou qu’il doive ëêtre remplacé, les autres curateurs en place doivent nommer un substitut. Les curateurs ont tous les pouvoirs pour tout ce qui concerne la Coupe Stanley.
|
Premiers curateurs:
|
Philip D. Ross 1893 - 5 juillet 1940
|
Sheriff John Sweetland 1893 - 5 mai 1907
|
|
Anciens curateurs: |
William A. Foran 6 mai 1907 - 30 novembre 1945 Nommé par: Philip Ross
|
J. Cooper Smeaton 24 février 1946 - 3 octobre 1978 Nommé par: Philip Ross
|
|
N.A.M. "Red" Dutton 3 mars 1950 - 15 mars 1987 Nommé par: Cooper Smeaton
|
Clarence S. Campbell 19 janvier 1979 - 24 juin 1984 Nommé par: "Red" Dutton
|
|
Justice Willard Estey 16 août 1984 - 25 janvier 2002 Nommé par: "Red" Dutton
|
|
|
Present Trustees: |
Brian O'Neill 5 mai 1988 - à ce jour Nommé par: Willard Estay
|
Ian « Scotty » Morrison 18 mars 2002 - à ce jour Nommé par: Brian O'Neill
|
|
|